TORTOSA GOLF RESORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Alcover I Moll, 2
Código Postal 43500
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORTOSA GOLF RESORT SL
CIF B43827252
Actividad Actividades de los clubes deportivos
Fecha de Constitución 26/10/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORTOSA GOLF RESORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORTOSA GOLF RESORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardus Ribes Maria Merce | Administrador Unico | 27/02/2014 | 11/12/2014 |
Cardus Ribes Merce | Liquidador | 11/12/2014 | 11/12/2014 |
Flores Gonzalez Maria Concepcion | Liquidador | 16/07/2013 | 11/12/2014 |
Flores Gonzalez Maria Concepcion | Liquidador Unico | 27/02/2014 | |
Flores Gonzalez Maria Concepcion | Administrador Unico | 16/07/2013 |
ACTOS BORME DE TORTOSA GOLF RESORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 78, S 8, H T 32355, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 78, S 8, H T 32355, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 78, S 8, H T 32355, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 78, S 8, H T 32355, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
- C/ ALCOVER I MOLL 2 (TORTOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 77, S 8, H T 32355, I/A 4 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
- PLAZA DEL PALACIO 4 BAJO - GORRAIZ (EGUES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 2 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-31