CARDUS RIBES MARIA MERCE
Informe ejecutivo de CARDUS RIBES MARIA MERCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARDUS RIBES MARIA MERCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDUS CARDUS ABOGADOS Y ASESORES FINANCIEROS SL | Administrador Solidario | 12/12/2014 | |
TORTOSA GOLF RESORT SL | Administrador Unico | 27/02/2014 | 11/12/2014 |
BIOMASA APLICACIO ENERGETICA SL | Secretario | 20/08/2013 | |
BIOMASA APLICACIO ENERGETICA SL | Liquidador | 20/08/2013 | 20/08/2013 |
VINCULACIONES DE CARDUS RIBES MARIA MERCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDUS RIBES MARIA MERCE
Administrador Solidario
- Cardus Ribes Joan
- Cardus Ribes Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 142, S 8, H T 24929, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Empresa: TORTOSA GOLF RESORT SL
Administrador Unico
- Cardus Ribes Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 78, S 8, H T 32355, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Empresa: TORTOSA GOLF RESORT SL
Administrador Unico
- Cardus Ribes Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 35, S 8, H NA 33319, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
Empresa: BIOMASA APLICACIO ENERGETICA SL
Liquidador
- Cardus Ribes Maria Merce
- Ribes Paga Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 138, S 8, H T 25820, I/A 3 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-43
Empresa: BIOMASA APLICACIO ENERGETICA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Cardus Ribes Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 138, S 8, H T 25820, I/A 3 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-43
Información de CARDUS RIBES MARIA MERCE
Mostramos los datos de CARDUS RIBES MARIA MERCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDUS RIBES MARIA MERCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos