TORRE SURESTE SL - EXTINGUIDA
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TORRE SURESTE SL
CIF B53823761
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/11/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor MORAGUES AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TORRE SURESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRE SURESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONOMISTAS FORENSES JUDICIALES SLP | Liquidador | 19/08/2015 | 30/03/2016 |
MORAGUES AUDITORES SL | Auditor | 22/12/2010 | 30/03/2016 |
HONDARRIBERRI SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2010 | 19/08/2015 |
Panades Cadiz Jose | Administrador Mancomunado | 27/12/2010 | 19/08/2015 |
Gonzalez Gascon Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2010 | |
Panades Muñoz Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2010 | |
Panades Cadiz Jose | Administrador Unico | 11/12/2009 | 27/12/2010 |
ADIMED XXI SL | Secretario | 11/12/2009 | |
ADIMED XXI SL | Consejero | 11/12/2009 | |
Panades Muñoz Jose | Presidente | 11/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRE SURESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 10 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 10 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 5 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 4 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 4 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 4 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03