PANADES CADIZ JOSE
Informe ejecutivo de PANADES CADIZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PANADES CADIZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LO TORRENT GESTION INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 28/01/2013 | |
LO TORRENT GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | |
PROMOCIONES VALPASOL SL | Administrador Unico | 02/11/2010 | |
PROMOCIONES ALBATRIA SL | Administrador Unico | 16/08/2010 |
VINCULACIONES DE PANADES CADIZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANADES CADIZ JOSE
Empresa: NOYOKI SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 79310, I/A 7 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-03
Empresa: LLANOS DE XIRAU SL
Administrador Mancomunado
- Panades Cadiz Jose
- Santos Gimenez Hilario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 177, S 8, H A 76017, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Empresa: TORRE SURESTE SL
Administrador Mancomunado
- HONDARRIBERRI SL
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-03
Empresa: NOYOKI SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 108, S 8, H A 79310, I/A 5 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-03
Empresa: LO TORRENT GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 139, S 8, H A 133262, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-03
Empresa: LO TORRENT GESTION INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 139, S 8, H A 133262, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-03
Empresa: TORRE SURESTE SL
Administrador Mancomunado
- HONDARRIBERRI SL
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 4 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Empresa: TORRE SURESTE SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 199, S 8, H A 80778, I/A 4 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-03
Empresa: PROMOCIONES VALPASOL SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 174, S 8, H A 75903, I/A 5 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-03
Empresa: PROMOCIONES ALBATRIA SL
Administrador Unico
- Panades Cadiz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 170, S 8, H A 75901, I/A 7 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-03
VER MAS ACTOS
Información de PANADES CADIZ JOSE
Mostramos los datos de PANADES CADIZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANADES CADIZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos