TORRE NAVARROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ferraz, 78
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORRE NAVARROS SL
CIF B41354523
Actividad Otros cultivos perennes
Nombres Anteriores
- TORRE NAVARROS SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TORRE NAVARROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRE NAVARROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gonzalez Fernando | Administrador Solidario | 25/09/2018 | 10/05/2022 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Maria | Administrador Solidario | 25/09/2018 | 10/05/2022 |
TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL | Apoderado | 25/05/2010 | 10/05/2022 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Maria | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Maria | Presidente | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Ignacio Maria | Consejero | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Miguel Angel | Secretario | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Miguel Angel | Consejero | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
Gonzalez Gonzalez Pedro Javier | Consejero | 07/01/2009 | 25/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRE NAVARROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 23, S 8, H M 460851, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 23, S 8, H M 460851, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 23, S 8, H M 460851, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 23, S 8, H M 460851, I/A 9 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
- Otras modificaciones estatutarias: Nuevo texto de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 21, S 8, H M 460851, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 21, S 8, H M 460851, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
- Denominación y forma adoptada: TORRE NAVARROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 21, S 8, H M 460851, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 19, S 8, H M 460851, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican y refunden los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 19, S 8, H M 460851, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: TORRE NAVARROS SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25574 , F 19, S 8, H M 460851, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28