TOPRE SL - EXTINGUIDA
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social TOPRE SL
CIF B62403431
Página Web www.topre.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOPRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOPRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrero Perales Antonio | Administrador Concursal | 20/09/2012 | 12/11/2014 |
Mustienes Salvat Jose Antonio | Administrador Unico | 13/04/2012 | 20/09/2012 |
Font Pauls Francisco | Administrador Unico | 13/04/2012 |
ACTOS BORME DE TOPRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 108, S 8, H B 223502, I/A 7 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2012, AUTO FIRME DE FECHA 22/10/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 108, S 8, H B 223502, I/A 7 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2012, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2012, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 108, S 8, H B 223502, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2012, AUTO FIRME DE FECHA 27/06/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 4 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33056 , F 107, S 8, H B 223502, I/A 4 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08