TOPOX-DOX SL - EXTINGUIDA
Municipio Villasequilla
Provincia Toledo
Razón Social TOPOX-DOX SL
CIF B45664208
Actividad Fabricación de productos de plástico para la construcción
Fecha de Constitución 09/07/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bindschedler Pierre Etienne
Propietario TOPOX-FOAM SL
VINCULACIONES DE TOPOX-DOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOPOX-DOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Villajos Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 23/02/2017 |
Ausin Diez Tania | Apoderado Mancomunado | 06/06/2016 | 23/02/2017 |
Berenguer Jofresa Francisco | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 23/02/2017 |
Bernal Vicente Alejandro | Secretario | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
Bernal Vicente Alejandro | Consejero | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
Bindschedler Pierre Etienne | Presidente | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero Delegado | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
Bindschedler Pierre Etienne | Consejero | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
Jane Pi Ramon | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 23/02/2017 |
Ladera Sainz Jesus | Apoderado Solidario | 30/12/2014 | 23/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOPOX-DOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 142, S 8, H TO 28037, I/A 17 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 142, S 8, H TO 28037, I/A 17 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
- Practicada la nota marginal de cierre provisional, por plazo de 6 meses, a contar desde el 30/12/2016; no habiéndose encontrado obstáculos registrales para la fusión por absorción formalizada en la escritura presentada bajo este asiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 142, S 8, H TO 28037, I/A 16 m (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-45
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 142, S 8, H TO 28037, I/A 16 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 141, S 8, H TO 28037, I/A 15 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 141, S 8, H TO 28037, I/A 14 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-45
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 141, S 8, H TO 28037, I/A 14 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 140, S 8, H TO 28037, I/A 13 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 61, S 8, H TO 28037, I/A 12 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 61, S 8, H TO 28037, I/A 11 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-45