PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
Informe ejecutivo de PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS CYPSA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 | |
DESARROLLOS CYPSA SL | Consejero | 24/11/2022 |
VINCULACIONES DE PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
Empresa: GECOL SILICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Vicente Alejandro
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: GECOL SILICES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernal Vicente Alejandro
- Bindschedler Pierre Etienne
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 67296, I/A 13 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: GECOL MORTEROS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Vicente Alejandro
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: GECOL MORTEROS SUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernal Vicente Alejandro
- Bindschedler Pierre Etienne
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 42460, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: DESARROLLOS CYPSA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 7, S 8, H M 732412, I/A 7 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: DESARROLLOS CYPSA SL
Consejero
- Bernal Vicente Alejandro
- Bindschedler Pierre Etienne
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 5, S 8, H M 732412, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: GECOL SILICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 202, S 8, H SE 67296, I/A 10 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Empresa: GECOL MORTEROS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 210, S 8, H SE 42460, I/A 10 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Empresa: GECOL MORTEROS SUR SL
Consejero
- Bernal Vicente Alejandro
- Bindschedler Pierre Etienne
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 209, S 8, H SE 42460, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Empresa: GECOL SILICES SL
Consejero
- Bernal Vicente Alejandro
- Bindschedler Pierre Etienne
- Pereira Da Cunha Oliveira Paulo Virginio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 201, S 8, H SE 67296, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
VER MAS ACTOS
Información de PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO
Mostramos los datos de PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA DA CUNHA OLIVEIRA PAULO VIRGINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos