TOP RADICAL FRANCHISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 10
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP RADICAL FRANCHISE SL
CIF B65019598
Capital Social 1997012.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 07/01/2009
Nombres Anteriores
- TOP GRAMER SL
- TOP RADICAL TECHNOLOGY V SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TOP RADICAL FRANCHISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP RADICAL FRANCHISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Arenas Guyon Felix | Presidente | 19/08/2019 | 13/01/2022 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Consejero | 19/08/2019 | 13/01/2022 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Apoderado Solidario | 19/08/2019 | 13/01/2022 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Representante | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Barri Raque Ana Cristina | Consejero | 18/10/2013 | 13/01/2022 |
Bertran Marquez Felipe | Secretario | 18/10/2013 | 13/01/2022 |
Bertran Marquez Felipe | Consejero | 18/10/2013 | 13/01/2022 |
CHEQUERS ABOGADOS SLP | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Cobas Solier Juan Jose | Apoderado | 02/08/2011 | 13/01/2022 |
Zabalza Sprauren Iker | Apoderado | 02/08/2011 | 13/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOP RADICAL FRANCHISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 145, S 8, H M 715289, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 145, S 8, H M 715289, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 145, S 8, H M 715289, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 145, S 8, H M 715289, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Sociedades absorbidas: TRF BILBAO SL
- Sociedades absorbidas: TRF DIAGONAL SL
- Sociedades absorbidas: TRF VALENCIA SL
- Sociedades absorbidas: TRF CONCEPCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40261 , F 47, S 8, H M 715289, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
- C/ VELAZQUEZ 10 4º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40261 , F 47, S 8, H M 715289, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 194, S 8, H B 374526, I/A 16 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 194, S 8, H B 374526, I/A 16 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Capital Anterior: | 1.901.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.997.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 194, S 8, H B 374526, I/A 15 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- Sociedades absorbidas: SUSHI SHOP PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 160, S 8, H B 374526, I/A 14 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08