TRF BILBAO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 10
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRF BILBAO SL
CIF B66567157
Capital Social 99000.0 Euros
Actividad Elaboración de platos y comidas preparados
Fecha de Constitución 30/06/2015
Nombres Anteriores
- SUSHI SHOP BILBAO SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alvarez Arenas Guyon Felix
VINCULACIONES DE TRF BILBAO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRF BILBAO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Arenas Guyon Felix | Presidente | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Consejero | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Apoderado Solidario | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Barri Raque Ana Cristina | Consejero | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Bertran Marquez Felipe | Secretario | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Bertran Marquez Felipe | Consejero | 16/10/2019 | 16/12/2020 |
Barri Soldevila Guillermo | Administrador Unico | 14/07/2015 | 16/10/2019 |
ACTOS BORME DE TRF BILBAO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 111, S 8, H M 713803, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 111, S 8, H M 713803, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
- C/ VELAZQUEZ 10, 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 111, S 8, H M 713803, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
- TRF BILBAO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40170 , F 111, S 8, H M 713803, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 98, S 8, H B 471216, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 98, S 8, H B 471216, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER "TOP RADICAL FRANCHISE SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 97, S 8, H B 471216, I/A 2 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 99.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 97, S 8, H B 471216, I/A 2 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GUILLERMO BARRI SOLDEVILA DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GUILLERMO BARRI SOLDEVILA DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GUILLERMO BARRI SOLDEVILA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 96, S 8, H B 471216, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: SUSHI SHOP BILBAO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 96, S 8, H B 471216, I/A 1 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08