TOÑITA PKES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Doctor Moreda, 8
Código Postal 27700
Municipio Ribadeo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOÑITA PKES SL
CIF B27436393
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 18/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOÑITA PKES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOÑITA PKES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Rodriguez Antonia | Administrador Unico | 06/05/2016 | 09/01/2018 |
Rodriguez Rodriguez Antonia | Liquidador | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Gutierrez Lopez Jose | Administrador Solidario | 30/07/2012 | 06/05/2016 |
Rodriguez Rodriguez Antonia | Administrador Solidario | 30/07/2012 | 06/05/2016 |
ACTOS BORME DE TOÑITA PKES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 10, S 8, H LU 16669, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-27
Dirección:C/ DOCTOR MOREDA 8 BAJO (RIBADEO)
Comienzo de operaciones:18/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La comercialización y venta al por menor, con todas las actividades inherentes a ello, de artículos de ropa de vestir de hombre, mujer y niño, calzado, complementos de vestir, mercería, corsetería, bisutería, tapicería, puericultura y hogar. La fabricación, comercio y reparación al por mayor y menor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 10, S 8, H LU 16669, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-27