GUTIERREZ LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de GUTIERREZ LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBUNA CONSULTING SL | Administrador Unico | 16/09/2024 | |
INVERSIOMA SL | Administrador Unico | 07/10/2021 | |
G. V. 99 EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 23/05/2019 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS METALSOL SL | Administrador Solidario | 26/10/2012 | |
UNICAJA BANCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ LOPEZ JOSE
Empresa: TRIBUNA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gutierrez Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 35764, I/A 6 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-29
Empresa: LUANCO PESQUERIAS SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Gutierrez Rodriguez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 188, S 8, H AS 24690, I/A 4 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-33
Empresa: INVERSIOMA SL
Administrador Unico
- Gutierrez Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152, L 1065, F 182, S 8, H MA 32500, I/A 6 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-29
Empresa: INVERSIOMA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Mena Mone Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152, L 1065, F 182, S 8, H MA 32500, I/A 6 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-29
Empresa: INVERSIOMA SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Mena Mone Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152, L 1065, F 181, S 8, H MA 32500, I/A 5 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-29
Empresa: COMERCIAL GUMONT SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Montero Nogueroles Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4690, L 3598, F 75, S 8, H MA102931, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-29
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Lopez Ruiz Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433, L 1346, F 12, S 8, H MA 39161, I/A 3 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Vazquez Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433, L 1346, F 12, S 8, H MA 39161, I/A 3 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
Empresa: TOÑITA PKES SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Rodriguez Rodriguez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 12, S 8, H LU 16669, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-27
Empresa: PESQUERIAS CUDILLERO-LUANCO SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Jose
- Iglesias Marques Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 204, S 8, H AS 24425, I/A 3 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-33
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de GUTIERREZ LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos