KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 11
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL
CIF B88355458
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2019
Nombres Anteriores
- TOLUCA DIRECTORSHIP SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario KEHLEN ADJACENT INVESTMENTS SAL
VINCULACIONES DE KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adroher Perez Esther | Liquidador Solidario | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 27/06/2019 | 15/11/2023 |
Baena Zoccola Alvaro | Administrador Solidario | 20/09/2022 | 15/11/2023 |
KEHLEN ADJACENT INVESTMENTS SAL | Socio Unico | 27/06/2019 | 15/11/2023 |
Sberlati Jr. Richard Salvatore | Administrador Solidario | 27/06/2019 | 15/11/2023 |
Seco Barragan Alejandro | Liquidador Solidario | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Tinkler Zampiga Vanessa Luise | Administrador Solidario | 27/06/2019 | 20/09/2022 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Administrador Unico | 09/04/2019 | 27/06/2019 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 09/04/2019 | 27/06/2019 |
ACTOS BORME DE KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 4 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 33, S 8, H M 693713, I/A 4 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
- C/ VELAZQUEZ - NUMERO 11, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 32, S 8, H M 693713, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: TOLUCA DIRECTORSHIP SL
- C/ VILLANUEVA, 31, 1º IZQUIERDA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 32, S 8, H M 693713, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: TOLUCA DIRECTORSHIP SL
- KEHLEN INVESTMENTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 32, S 8, H M 693713, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: TOLUCA DIRECTORSHIP SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39043 , F 32, S 8, H M 693713, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28