TOLES 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Via de Dublin, S/N
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TOLES 2 SL
CIF B28887719
Actividad Otros servicios de comidas
Propietario LICUAS SA
VINCULACIONES DE TOLES 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLES 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICUAS SA | Socio Unico | 02/12/2011 | 18/11/2014 |
Lopez Acosta Manuel | Apoderado | 04/08/2009 | 18/11/2014 |
Pastor Lucas Joaquin | Administrador Solidario | 18/11/2014 | |
Pastor Lucas Joaquin | Liquidador | 18/11/2014 | 18/11/2014 |
Villar Navarro Jose | Administrador Solidario | 18/11/2014 |
ACTOS BORME DE TOLES 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
- AVDA DE DUBLIN SIN NUMERO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 19 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 18 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7994 , F 108, S 8, H M 129136, I/A 17 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-28