LOPEZ ACOSTA MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ACOSTA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ ACOSTA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVACIONES LIRA SA | Apoderado | 28/07/2009 | 27/01/2020 |
LICUAS SA | Apoderado | 21/07/2009 | 14/12/2018 |
TOLES 2 SL | Apoderado | 04/08/2009 | 18/11/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ACOSTA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ACOSTA MANUEL
Empresa: CONSERVACIONES LIRA SA
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28166 , F 6, S 8, H M 60129, I/A 36 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: LICUAS SA
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 89, S 8, H M 23431, I/A 81 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: TOLES 2 SL
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 180, S 8, H M 129136, I/A 20 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28
Empresa: TOLES 2 SL
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7994 , F 108, S 8, H M 129136, I/A 17 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-28
Empresa: CONSERVACIONES LIRA SA
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 216, S 8, H M 60129, I/A 19 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
Empresa: LICUAS SA
Apoderado
- Lopez Acosta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 70, S 8, H M 23431, I/A 45 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de LOPEZ ACOSTA MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ ACOSTA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ACOSTA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos