TOLEDO CITY TOUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Madrid Toledo, Km. 63,700
Código Postal 45280
Municipio Olías del Rey
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOLEDO CITY TOUR SL
CIF B65685539
Capital Social 627462.0 Euros
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TOLEDO CITY TOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLEDO CITY TOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adell Duacastella Jose Francisco | Presidente | 04/02/2014 | 25/05/2017 |
Adell Duacastella Jose Francisco | Consejero | 04/02/2014 | 25/05/2017 |
Adell Duacastella Jose Francisco | Pres.Com.Liq | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
Adell Duacastella Jose Francisco | Mmbr.Com.Liq | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
Adell Duacastella Sonia | Apoderado | 06/02/2012 | 25/05/2017 |
Alonso Lopez Daniel | Consejero | 04/02/2014 | 25/05/2017 |
Alonso Lopez Daniel | Mmbr.Com.Liq | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
Alonso Lopez Daniel | Apoderado | 06/02/2012 | 25/05/2017 |
Casanova Hausmann Ignacio | Apoderado | 06/02/2012 | 25/05/2017 |
Garcia Hidalgo Marcos | Consejero | 04/02/2014 | 25/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOLEDO CITY TOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
- CTRA MADRID-TOLEDO Km 63,700 (OLIAS DEL REY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H TO 36255, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-45
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 151, S 8, H B 417427, I/A 5 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 151, S 8, H B 417427, I/A 5 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 151, S 8, H B 417427, I/A 5 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 151, S 8, H B 417427, I/A 5 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08