ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA NAVAL TOURS SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
DR INMUEBLES SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
EUROWAYS SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 | |
INMOBILIARIA DUCH SL | Administrador Solidario | 31/10/2023 | |
CAMPANEVADO SL | Administrador Solidario | 09/10/2023 | |
JULIA INTERNACIONAL SL | Consejero | 30/05/2022 | |
ESTACIO D'AUTOBUSOS DE SANTS SL | REPR.143 RRM | 23/06/2021 | |
AUTOCARES JULIA SL | Administrador Solidario | 18/06/2021 | |
KAUTRAS SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | |
MED TRAVEL VENTURES SL | Administrador Solidario | 03/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
Empresa: BARCELONA NAVAL TOURS SL
Administrador Solidario
- Adell Duacastella Jose Francisco
- Fargas Saltor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 409266, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: DR INMUEBLES SL
Apoderado Solidario
- Adell Duacastella Jose Francisco
- Adell Duacastella Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33809 , F 67, S 8, H B 159592, I/A 19 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Empresa: EUROWAYS SL
Administrador Solidario
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 37, S 8, H B 88506, I/A 22 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: INMOBILIARIA DUCH SL
Administrador Solidario
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 206, S 8, H B 76440, I/A 81 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
Empresa: CAMPANEVADO SL
Administrador Solidario
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35240 , F 196, S 8, H M 100128, I/A 42 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: JULIA INTERNACIONAL SL
Consejero
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
- Adell Duacastella Sonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 9, S 8, H B 88720, I/A 28 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: ESTACIO D'AUTOBUSOS DE SANTS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Adell Duacastella Jose Francisco
- Berruezo Martinez Antonio
- Lopez Lopez Raul Jose
- Marti Bros Juan
- Vazquez Mourin Cleto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32611 , F 31, S 8, H B 217185, I/A 3 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Empresa: AUTOCARES JULIA SL
Administrador Solidario
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 208, S 8, H B 75886, I/A 154 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-08
Liquidador
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 90, S 8, H B 374694, I/A 8 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Administrador Solidario
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Liquidador
- Adell Antonio Jose
- Adell Duacastella Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 90, S 8, H B 374694, I/A 8 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
VER MAS ACTOS
Información de ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADELL DUACASTELLA JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos