TINSEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Es Mercadal
Provincia Illes Balears
Razón Social TINSEL SL
CIF B07262421
Capital Social 3319022.5 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- TINSEL SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TINSEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TINSEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campanero Bretones Manuel | Apoderado | 05/02/2020 | |
Medina Paredes Silvia | Apoderado | 05/02/2020 | |
MERSON SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | 05/02/2020 |
Mitchell Wendy Elizabeth | Apoderado | 05/02/2020 | |
ORDENACION SON SAURA SA | Apoderado | 05/02/2020 | |
Rosales Vidal Quadras Luis | Apoderado | 05/02/2020 | |
Trias Bes Recolons Federico | Apoderado | 05/02/2020 | |
Trias De Bes Quiñones De Leon Gonzalo | Apoderado | 05/02/2020 | |
Trias De Bes Recolons Federico | Apoderado | 05/02/2020 | |
ORDENACION SON SAURA SA | Administrador Unico | 08/03/2017 | 04/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TINSEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 73, S 8, H IM 182, I/A 18 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 73, S 8, H IM 182, I/A 18 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 73, S 8, H IM 182, I/A 18 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 73, S 8, H IM 182, I/A 18 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 72, S 8, H IM 182, I/A 17 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 72, S 8, H IM 182, I/A 17 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Capital Anterior: | 3.319.172,75 | Euros |
Disminución de capital | 150,25 | Euros |
Capital Actual: | 3.319.022,50 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 71, S 8, H IM 182, I/A 16 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-07
Capital Anterior: | 2.297.322,50 | Euros |
Aumento de capital: | 1.021.850,25 | Euros |
Capital Actual: | 3.319.172,75 | Euros |
Porcentaje: | 44,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 71, S 8, H IM 182, I/A 15 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-07
Empresa: TINSEL SA
Capital Anterior: | 149.048,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.148.274,50 | Euros |
Capital Actual: | 2.297.322,50 | Euros |
Porcentaje: | 1.441,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 68, S 8, H IM 182, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: TINSEL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 68, S 8, H IM 182, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07