STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV - EXTINGUIDA
Razón Social STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV
Nombres Anteriores
- TIBRO NETHERLANDS B.V
VINCULACIONES DE STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anderman David Joshua | R.L.C.Perma. | 10/11/2020 | 09/07/2024 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 09/07/2024 |
Diez Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
James Sylvester Michael | Gerente | 14/01/2020 | 09/07/2024 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 09/07/2024 |
Rodriguez Torres Iria | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 09/07/2024 |
Ruiz Peña Susana Sonia | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 09/07/2024 |
Saez Alonso Fatima Alejandra | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | 09/07/2024 |
James Sylvester Michael | Director General | 10/11/2020 |
ACTOS BORME DE STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 711957, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 711957, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 711957, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 711957, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
- Actualización de los miembros del consejo de la sociedad matriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 167, S 8, H M 711957, I/A 4 (28/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: TIBRO NETHERLANDS B.V
- Starlink Holdings Netherlands Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 165, S 8, H M 711957, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: TIBRO NETHERLANDS B.V
- NUEVA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, A STARLINK HOLDINGS NETHERLANDS BV MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD MATRIZ DESDE 24/09/2020 ANDERMAN DAVID JOSHUA Y LAUREN ASHLEY DREYER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 165, S 8, H M 711957, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: TIBRO NETHERLANDS B.V
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 165, S 8, H M 711957, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: TIBRO NETHERLANDS B.V
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 165, S 8, H M 711957, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: TIBRO NETHERLANDS B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 164, S 8, H M 711957, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28