TIBOSTAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TIBOSTAR SL
CIF B38466959
Capital Social 105000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Nuñez Ruano Rodolfo
VINCULACIONES DE TIBOSTAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIBOSTAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cejas Hernandez Norberto | Apoderado Solidario | 12/09/2012 | 31/12/2012 |
Cejas Hernandez Pablo | Apoderado Solidario | 12/09/2012 | 31/12/2012 |
Nuñez Ruano Rodolfo | Administrador Unico | 12/09/2012 | 31/12/2012 |
Cejas Hernandez Norberto | Administrador Unico | 12/09/2012 |
ACTOS BORME DE TIBOSTAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 6 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 5 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 5 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 105.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 109, S 8, H TF 15721, I/A 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 1.994,94 | Euros |
Capital Actual: | 5.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 109, S 8, H TF 15721, I/A 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 109, S 8, H TF 15721, I/A 3 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38