CEJAS HERNANDEZ PABLO
Informe ejecutivo de CEJAS HERNANDEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CEJAS HERNANDEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEASIBLE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 10/07/2013 | |
MARINA GRAN REY SL | Administrador Solidario | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE CEJAS HERNANDEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEJAS HERNANDEZ PABLO
Empresa: ARLINK CANARIAS INVERSIONES SL
Liquidador Mancomunado
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 217, S 8, H TF 15075, I/A 7 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: ARLINK CANARIAS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Liquidador Mancomunado
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 217, S 8, H TF 15075, I/A 7 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: FEASIBLE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 145, S 8, H TF 32694, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: FEASIBLE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 145, S 8, H TF 32694, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: TIBOSTAR SL
Apoderado Solidario
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 110, S 8, H TF 15721, I/A 6 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-38
Empresa: MARINA GRAN REY SL
Administrador Solidario
- Cejas Hernandez Norberto
- Cejas Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 186, S 8, H TF 48973, I/A 1 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Información de CEJAS HERNANDEZ PABLO
Mostramos los datos de CEJAS HERNANDEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEJAS HERNANDEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos