THREE RIDERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Arias de Velasco, 19
Código Postal 29601
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social THREE RIDERS SL
CIF B18916973
Capital Social 3015.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 19/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THREE RIDERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THREE RIDERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Arjona Alberto | Administrador Unico | 11/07/2014 | 17/07/2018 |
Cabrera Arjona Alberto | Liquidador | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
Arjona Lopez Javier | Administrador Solidario | 11/07/2014 | 11/07/2014 |
Cabrera Arjona Alberto | Administrador Solidario | 11/07/2014 | 11/07/2014 |
Cabrera Arjona Alberto | Administrador Solidario | 06/06/2011 | 11/07/2014 |
Garcia Alvarez Rodrigo-leandro | Administrador Solidario | 06/06/2011 | 11/07/2014 |
Cabrera Arjona Alberto | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 06/06/2011 |
Garcia Alvarez Rodrigo-leandro | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 06/06/2011 |
Ordoñez Brocal Cristian-emiliano | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 06/06/2011 |
ACTOS BORME DE THREE RIDERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
- AVDA ARIAS DE VELASCO 19-B BAJO A (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29