CABRERA ARJONA ALBERTO
Informe ejecutivo de CABRERA ARJONA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABRERA ARJONA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XTREME BOAT SPAIN SL | Administrador Solidario | 03/10/2019 |
VINCULACIONES DE CABRERA ARJONA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA ARJONA ALBERTO
Empresa: XTREME BOAT SPAIN SL
Administrador Solidario
- Cabrera Arjona Alberto
- Gavilanes Muñoz De Lucas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5397, L 4304, F 152, S 8, H MA128192, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-29
Empresa: XTREME BOAT SPAIN SL
Administrador Unico
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5397, L 4304, F 152, S 8, H MA128192, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Liquidador
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Unico
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-29
Empresa: XTREME BOAT SPAIN SL
Administrador Unico
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5397, L 4304, F 151, S 8, H MA128192, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Unico
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Solidario
- Arjona Lopez Javier
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 3 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Solidario
- Arjona Lopez Javier
- Cabrera Arjona Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Solidario
- Cabrera Arjona Alberto
- Garcia Alvarez Rodrigo-leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298, L 4205, F 193, S 8, H MA124004, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-29
Empresa: THREE RIDERS SL
Administrador Solidario
- Cabrera Arjona Alberto
- Garcia Alvarez Rodrigo-leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 122, S 8, H GR 37408, I/A 2 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-18
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA ARJONA ALBERTO
Mostramos los datos de CABRERA ARJONA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA ARJONA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos