THINKUP COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Na Jordana, 26
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social THINKUP COMUNICACION SL
CIF B98244957
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 21/04/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE THINKUP COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THINKUP COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Laporta Luis | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 03/08/2020 |
Marti Laporta Luis | Liquidador Solidario | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
Navarro Belloch Elias Ernesto | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 03/08/2020 |
Navarro Belloch Elias Ernesto | Liquidador Solidario | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
Cadroy Martinez Jordi | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 07/04/2014 |
Cadroy Martinez Jordi | Presidente | 04/05/2010 | 09/05/2012 |
Cadroy Martinez Jordi | Consejero | 04/05/2010 | 09/05/2012 |
Marti Laporta Luis | Consejero Delegado | 04/05/2010 | 09/05/2012 |
Marti Laporta Luis | Consejero | 04/05/2010 | 09/05/2012 |
Navarro Belloch Elias Ernesto | Secretario | 04/05/2010 | 09/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE THINKUP COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
Capital Anterior: | 3.099,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-46
- C/ NA JORDANA 26 BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 116, S 8, H V 138532, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46
- e) La comercialización de productos alimenticios, bebidas y tabacos. f) Lacomercialización de productos textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios del vestido y de la moda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 116, S 8, H V 138532, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 116, S 8, H V 138532, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46