NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
Informe ejecutivo de NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXIT UP SL | Administrador Solidario | 03/11/2014 |
VINCULACIONES DE NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
Empresa: THINKUP COMUNICACION SL
Liquidador Solidario
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
Empresa: THINKUP COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Liquidador Solidario
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 117, S 8, H V 138532, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-46
Empresa: EXIT IDEAS DE VALOR SL
Administrador Solidario
- Marti Laporta Luis
- Muñoz Garay Carlos Blas
- Navarro Belloch Elias Ernesto
- Sales Costa Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9283, L 6565, F 64, S 8, H V 142244, I/A 6 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-46
Empresa: THINKUP COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Cadroy Martinez Jordi
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 116, S 8, H V 138532, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46
Empresa: THINKUP COMUNICACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cadroy Martinez Jordi
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Presidente
Secretario
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 116, S 8, H V 138532, I/A 2 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-46
Empresa: THINKUP COMUNICACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cadroy Martinez Jordi
- Marti Laporta Luis
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Presidente
Secretario
- Navarro Belloch Elias Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9173, L 6456, F 114, S 8, H V 138532, I/A 1 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-46
Información de NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO
Mostramos los datos de NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO BELLOCH ELIAS ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos