CONSULTVALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Porta de la Mar, 6
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTVALOR SL
CIF B97894398
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/05/2007
Nombres Anteriores
- THINKING OF YOU SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSULTVALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTVALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Albaladejo Pedro Manuel | Liquidador Unico | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
Martinez Albaladejo Pedro Manuel | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 08/01/2018 |
Pettenati Michele | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 08/01/2018 |
Martinez Albaladejo Pedro Manuel | Administrador Unico | 18/01/2013 |
ACTOS BORME DE CONSULTVALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
- PLAZA PORTA DE LA MAR 6 3 13 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10386, L 7667, F 198, S 8, H V 178764, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-46
- CL DOCTOR FLEMING Num.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39652 , F 146, S 8, H B 349533, I/A 7 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
- CL BORI I FONTESTA Num.49 ESC.B P.BJ PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39652 , F 145, S 8, H B 349533, I/A 6 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: THINKING OF YOU SL
- CONSULTVALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 43, S 8, H T 38256, I/A 4 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-43
Empresa: THINKING OF YOU SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 43, S 8, H T 38256, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-43