JARDINES DE ELVIRIA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 143
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JARDINES DE ELVIRIA XXI SL
CIF B86755105
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2013
Nombres Anteriores
- THEO2013 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JARDINES DE ELVIRIA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARDINES DE ELVIRIA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lerma Verde Sergio | Administrador Unico | 02/06/2016 | 26/04/2024 |
Lerma Verde Sergio | Apoderado | 08/04/2014 | 26/04/2024 |
Lerma Verde Sergio | Liquidador | 26/04/2024 | 26/04/2024 |
Revenga Monforte Miguel Angel | Apoderado | 21/06/2016 | 26/04/2024 |
Gomez Loarte Ignacio | Administrador Unico | 18/03/2014 | 02/06/2016 |
Lahuerta Tornos Enrique Pedro | Administrador Unico | 10/07/2013 | 18/03/2014 |
ACTOS BORME DE JARDINES DE ELVIRIA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 11 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 11 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 11 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 11 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 11 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Capital Anterior: | 1.553.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.550.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 10 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 143, 2º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 102, S 8, H M 562389, I/A 9 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 101, S 8, H M 562389, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 101, S 8, H M 562389, I/A 7 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31245 , F 101, S 8, H M 562389, I/A 7 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28