LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
Informe ejecutivo de LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMEPRO SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/03/2023 | |
LATOR REAL ESTATE SL | Socio Unico | 10/05/2022 | |
DPR HOME SL | Representante | 24/03/2022 | |
BRING SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 06/08/2021 | |
FILTER TRADE SL | Socio Unico | 13/11/2020 | |
FILTER TRADE SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
SELECT OBRAS Y REFORMAS SL | Socio Unico | 12/11/2020 | |
INVESTMENT BETANCUNIA SL | Administrador Unico | 16/07/2019 | |
VERTEX CONSULT SL | Socio Unico | 01/02/2019 | |
VERTEX CONSULT SL | Administrador Unico | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
Empresa: LATOR REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 155, S 8, H AL 54862, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-04
Empresa: HOMEPRO SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44428 , F 101, S 8, H M 782898, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: LATOR REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 152, S 8, H AL 54862, I/A 1 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-04
Empresa: LATOR REAL ESTATE SL
Socio Único
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 152, S 8, H AL 54862, I/A 1 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-04
Empresa: DPR HOME SL
Administrador Unico
Representante
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42744 , F 71, S 8, H M 755894, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: SELECT OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40516 , F 162, S 8, H M 719263, I/A 3 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: BRING SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42146 , F 121, S 8, H M 746195, I/A 2 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: FILTER TRADE SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 161, S 8, H M 720591, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: FILTER TRADE SL
Socio Único
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 161, S 8, H M 720591, I/A 3 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: SELECT OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Lahuerta Tornos Enrique Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40516 , F 161, S 8, H M 719263, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
VER MAS ACTOS
Información de LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO
Mostramos los datos de LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAHUERTA TORNOS ENRIQUE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos