THE RALEIGH INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dels Ferrers,, 6
Código Postal 07500
Municipio Manacor
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social THE RALEIGH INVERSIONS SL
CIF B16609588
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THE RALEIGH INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE RALEIGH INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artigues Pol Catalina | Administrador Unico | 04/03/2021 | 26/04/2021 |
Artigues Pol Catalina | Liquidador | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
Artigues Pol Catalina | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 04/03/2021 |
Artigues Pol Onofre | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 04/03/2021 |
Artigues Pol Rafel | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 04/03/2021 |
Sagrera Gazeley Cecilia | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 04/03/2021 |
ACTOS BORME DE THE RALEIGH INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 144, S 8, H PM 85814, I/A 1 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Dirección:C/ FERRERS 6 - POLIGONO INDUSTRIAL. (MANACOR)
Comienzo de operaciones:09/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El comercio al por mayor y menor, y la fabricación de muebles de madera, especialmente para cocina y baño, su montaje, tapizado y decoración; así como la compra-venta de elementos relacionados con la carpintería y el bricolaje en general, y todo tipo de artículos para el hogar, hostelería y oficina;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 144, S 8, H PM 85814, I/A 1 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07