ARTIGUES POL ONOFRE
Informe ejecutivo de ARTIGUES POL ONOFRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARTIGUES POL ONOFRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NADAL & ARTIGUES ASSOCIATS SL | Administrador Unico | 07/11/2023 | |
I AFIVE SONE SL | Administrador Unico | 03/12/2020 | |
I AFIVE SONE SL | Socio Unico | 03/12/2020 | |
MOLIVING CONCEPT SL | Administrador Solidario | 09/05/2018 | |
LOGICA ONERARIIS SL | Administrador Solidario | 18/07/2017 | |
AIVILO INSULAE SL | Administrador Solidario | 17/07/2017 |
VINCULACIONES DE ARTIGUES POL ONOFRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTIGUES POL ONOFRE
Empresa: NADAL & ARTIGUES ASSOCIATS SL
Administrador Unico
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 193, S 8, H PM 98253, I/A 1 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-07
Empresa: TRIOXIDO DE CARBONO INVERSION SL
Liquidador
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 90, S 8, H PM 82036, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: TRIOXIDO DE CARBONO INVERSION SL
Administrador Unico
- Artigues Pol Onofre
Liquidador
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 90, S 8, H PM 82036, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: THE RALEIGH INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Artigues Pol Catalina
- Artigues Pol Onofre
- Artigues Pol Rafel
- Sagrera Gazeley Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 146, S 8, H PM 85814, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Empresa: I AFIVE SONE SL
Socio Único
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 72, S 8, H PM 82031, I/A 3 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Empresa: I AFIVE SONE SL
Administrador Unico
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 72, S 8, H PM 82031, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Empresa: I AFIVE SONE SL
Administrador Solidario
- Artigues Pol Catalina
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 72, S 8, H PM 82031, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Empresa: THE RALEIGH INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Artigues Pol Catalina
- Artigues Pol Onofre
- Artigues Pol Rafel
- Sagrera Gazeley Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 144, S 8, H PM 85814, I/A 1 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Empresa: MOLIVING CONCEPT SL
Administrador Solidario
- Artigues Pol Catalina
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 200, S 8, H PM 78935, I/A 2 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-07
Empresa: MOLIVING CONCEPT SL
Administrador Unico
- Artigues Pol Onofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 200, S 8, H PM 78935, I/A 2 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-07
VER MAS ACTOS
Información de ARTIGUES POL ONOFRE
Mostramos los datos de ARTIGUES POL ONOFRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTIGUES POL ONOFRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos