THALOS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 97
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THALOS CONSULTING SL
CIF B85124774
Fecha de Constitución 01/06/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THALOS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THALOS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Villamandos Miguel Angel | Liquidador | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
MARCENADO ECONOMISTAS SL | Administrador Unico | 15/12/2011 | 13/02/2017 |
Mora Barreno Juan Antonio | Representante | 15/12/2011 | 13/02/2017 |
Borque Ibarra Jesus | Administrador Unico | 15/12/2011 |
ACTOS BORME DE THALOS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 167, S 8, H M 438039, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 167, S 8, H M 438039, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 167, S 8, H M 438039, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 167, S 8, H M 438039, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- C/ ARTURO SORIA 97A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 167, S 8, H M 438039, I/A 3 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
- C/ ARROYO BELINCOSO 38 2º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 166, S 8, H M 438039, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
- DIRECCION Y GESTION, COMO SOCIEDAD MATRIZ O "HOLDING", DE SUS SOCIEDADES FILIALES Y PARTICIPADAS, EN LOS ASPECTOS INDUSTRIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 166, S 8, H M 438039, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 166, S 8, H M 438039, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24354 , F 166, S 8, H M 438039, I/A 2 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-28