BORQUE IBARRA JESUS
Informe ejecutivo de BORQUE IBARRA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BORQUE IBARRA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES PATRIMONIALES Y FISCALES SL | Administrador Solidario | 01/04/2019 | |
ACTIMADRID SA | Administrador Unico | 05/04/2016 | |
SITOBES SL | Administrador Unico | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE BORQUE IBARRA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORQUE IBARRA JESUS
Empresa: ACTIMADRID SA
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 162, S 8, H M 55147, I/A 15 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: ASESORES PATRIMONIALES Y FISCALES SL
Administrador Solidario
- Borque Ibarra Jesus
- Borque Roda Ignacio Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14935 , F 186, S 8, H M 248738, I/A 9 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: ASESORES PATRIMONIALES Y FISCALES SL
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14935 , F 186, S 8, H M 248738, I/A 9 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: ASERFISCAL SL
Liquidador
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8086 , F 117, S 8, H M 130544, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ASERFISCAL SL
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8086 , F 117, S 8, H M 130544, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ASESORES PATRIMONIALES Y FISCALES SL
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14935 , F 185, S 8, H M 248738, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: ASESORES PATRIMONIALES Y FISCALES SL
Consejero
- Borque De Roda Marta
- Borque Ibarra Jesus
- Borque Ibarra Maria Concepcion
Presidente
- Borque Ibarra Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14935 , F 185, S 8, H M 248738, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: BUFETE G.B. SL
Liquidador
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5514 , F 217, S 8, H M 90253, I/A 13 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: BUFETE G.B. SL
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5514 , F 217, S 8, H M 90253, I/A 13 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: ACTIMADRID SA
Administrador Unico
- Borque Ibarra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3240 , F 161, S 8, H M 55147, I/A 13 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
VER MAS ACTOS
Información de BORQUE IBARRA JESUS
Mostramos los datos de BORQUE IBARRA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORQUE IBARRA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos