THALIA SALUT I PREVENCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 319
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social THALIA SALUT I PREVENCIO SL
CIF B62178090
Capital Social 210120.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Página Web www.thaliaprevencion.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE THALIA SALUT I PREVENCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THALIA SALUT I PREVENCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bouzas Aragon Luis Ramon | Administrador Mancomunado | 20/04/2012 | 06/03/2013 |
Hernandez Fernandez Francesc | Apoderado | 26/07/2012 | 06/03/2013 |
Vazquez Miranda Maria Cristina | Administrador Mancomunado | 20/04/2012 | 06/03/2013 |
JANA ADMINISTRACIO SL | Administrador Unico | 26/03/2009 | 20/04/2012 |
Sanroma Prades Ruth | REPR.143 RRM | 26/03/2009 | 20/04/2012 |
Vidal Gras Joan | Apoderado | 23/12/2011 |
ACTOS BORME DE THALIA SALUT I PREVENCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 205, S 8, H B 209575, I/A 42 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
- INSERCIO DE PROYECTO DE FUSION EN LA PAGINA WEB CORPORATIVA"WWW.THALIAPREVENCION.COM" EN FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 205, S 8, H B 209575, I/A 41 N (22/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
- Creación de la página web corporativa: www.thaliaprevencion.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 205, S 8, H B 209575, I/A 41 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.16:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 205, S 8, H B 209575, I/A 41 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 204, S 8, H B 209575, I/A 40 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,NUEVO SOCIO:"MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 204, S 8, H B 209575, I/A 39 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
- CL PROVENCA 319 PRINCIPAL PRIMERA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 203, S 8, H B 209575, I/A 38 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 203, S 8, H B 209575, I/A 38 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 203, S 8, H B 209575, I/A 38 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36764 , F 203, S 8, H B 209575, I/A 37 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08