TF7 - TV SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 8
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TF7 - TV SL
CIF B92519693
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Página Web www.twentyfour-seven.tv
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TWENTYFOUR SEVEN GROUP SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TF7 - TV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TF7 - TV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Langa Marcos | Auditor Suplente | 16/10/2019 | 12/06/2023 |
Garijo Ruiz Celia | Auditor | 07/06/2017 | 12/06/2023 |
Garijo Ruiz Celia | Auditor | 16/10/2019 | 12/06/2023 |
Jabal Vila Olga | Apoderado | 21/10/2013 | 12/06/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 03/06/2020 | 12/06/2023 |
Mackinnon Gordon Stuart | Administrador Solidario | 03/05/2021 | 12/06/2023 |
Ochoa Lopez Gloria | Administrador Solidario | 12/06/2023 | |
Robles Diaz Juan Carlos | Auditor Suplente | 07/06/2017 | 12/06/2023 |
TWENTYFOUR SEVEN GROUP SL | Socio Unico | 04/06/2021 | 12/06/2023 |
Vollenhoven Ivo Van | Administrador Solidario | 12/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TF7 - TV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 185, S 8, H M 767617, I/A 4 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 185, S 8, H M 767617, I/A 4 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 185, S 8, H M 767617, I/A 4 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 185, S 8, H M 767617, I/A 3 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 8 - 3º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 185, S 8, H M 767617, I/A 2 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 14, S 8, H MA 68614, I/A 13 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 14, S 8, H MA 68614, I/A 12 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 14, S 8, H MA 68614, I/A 11 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-29
- Otras modificaciones estatutarias: 8ºB. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 14, S 8, H MA 68614, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 14, S 8, H MA 68614, I/A 9 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-29