FERNANDEZ LANGA MARCOS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LANGA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LANGA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP | Socio Unico | 22/05/2023 | |
GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP | Soc.Prof. | 22/05/2023 | |
GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
METACENTRO CONSTRUCCIONES SL | Auditor Suplente | 26/09/2018 | |
GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP | Soc.Prof. | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LANGA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LANGA MARCOS
Empresa: GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP
Administrador Unico
- Fernandez Langa Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689, L 4596, F 85, S 8, H MA143017, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-29
Empresa: GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Langa Marcos
- Garijo Ruiz Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689, L 4596, F 85, S 8, H MA143017, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-29
Empresa: GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP
Socio Único
- Fernandez Langa Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689, L 4596, F 85, S 8, H MA143017, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-29
Empresa: GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP
Soc.Prof.
- Fernandez Langa Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689, L 4596, F 85, S 8, H MA143017, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-29
Empresa: TF7 - TV SL
Auditor Suplente
- Fernandez Langa Marcos
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495, L 2407, F 13, S 8, H MA 68614, I/A 7 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-29
Empresa: METACENTRO CONSTRUCCIONES SL
Auditor Suplente
- Fernandez Langa Marcos
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894, L 807, F 108, S 8, H MA 26147, I/A 7 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-29
Empresa: GARIJO LANGA AUDITORES ASESORES SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Langa Marcos
- Garijo Ruiz Celia
Soc.Prof.
- Fernandez Langa Marcos
- Garijo Ruiz Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689, L 4596, F 84, S 8, H MA143017, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-29
Información de FERNANDEZ LANGA MARCOS
Mostramos los datos de FERNANDEZ LANGA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LANGA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos