TEYMA MIDDLE EAST SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ENERGIA SOLAR 1 - CAMPUS PALMAS ALTAS, C.P. 410
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TEYMA MIDDLE EAST SL
CIF B91966762
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 24/10/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TEYMA MIDDLE EAST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEYMA MIDDLE EAST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balboa Linares Salvador | Apoderado Solidario | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Cerro Redondo Jose Fernando | Apoderado Mancomunado | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Correa Portillo Santiago | Apoderado Solidario | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Esteruelas Aguirre Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Esteruelas Aguirre Maria Jose | Censor de Cuentas | 14/11/2011 | 09/05/2017 |
Fynn Howard Alejandro | Apoderado Solidario | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Fynn Howard Alejandro | Apoderado Mancomunado | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
Fynn Howard Alejandro | Censor de Cuentas | 14/11/2011 | 09/05/2017 |
Fynn Howard Alejandro | Consejero | 09/05/2017 | |
Garcia-quilez Gomez Jesus Angel | Apoderado Mancomunado | 21/12/2011 | 09/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEYMA MIDDLE EAST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Apoderado Mancomunado
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Esteruelas Aguirre Maria Jose
- Fynn Howard Alejandro
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jorro De Inza Vicente
- Kaufman Zalkind Brandon
- Kaufman Zalkind Brandon
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Paperan Saccone Eduardo Andres
- Salgado Devincenzi Martin Jose
- Salgado Devincenzi Martin Jose
- Salgado Devincenzi Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 196, S 8, H SE 91320, I/A 4 2 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 196, S 8, H SE 91320, I/A 4 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-41
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 196, S 8, H SE 91320, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 196, S 8, H SE 91320, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41