TOP AVANT SYSTEM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gomis, 78
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP AVANT SYSTEM SL
CIF B64881071
Capital Social 258366.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2008
Nombres Anteriores
- TEYCO AIRPORT SERVICES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOP AVANT SYSTEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP AVANT SYSTEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Barquin Tomas Jose | Apoderado | 04/09/2009 | 19/03/2021 |
Peñaranda Prat Ramon | Administrador Unico | 01/03/2021 | 19/03/2021 |
Sorigue Boira Xavier | Liquidador | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
Sumarroca Dachs Susana | Apoderado | 04/09/2009 | 19/03/2021 |
Sorigue Boira Xavier | Administrador Unico | 24/05/2017 | 03/08/2018 |
Sumarroca Claverol Jordi | Administrador Unico | 22/04/2015 | 24/05/2017 |
Lluesma Davos Vicent | Consejero | 31/12/2010 | 22/04/2015 |
Roche Puigdevall Jordi | Secretario | 31/12/2010 | 22/04/2015 |
Roche Puigdevall Jordi | Consejero | 31/12/2010 | 22/04/2015 |
Sumarroca Claverol Jordi | Presidente | 31/12/2010 | 22/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOP AVANT SYSTEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 18 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: ORRI PARTICIPACIONES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 18 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 18 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 18 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 17 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 16 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 15 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41386 , F 17, S 8, H B 367149, I/A 15 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 108.366,00 | Euros |
Capital Actual: | 258.366,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40554 , F 119, S 8, H B 367149, I/A 14 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: TEYCO AIRPORT SERVICES SL
- CL GOMIS Num.78 P.0 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40554 , F 119, S 8, H B 367149, I/A 13 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08