TERUMO BCT EUROPE NV - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social TERUMO BCT EUROPE NV
Nombres Anteriores
- CARIDIANBCT EUROPE NV
VINCULACIONES DE TERUMO BCT EUROPE NV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERUMO BCT EUROPE NV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campderros Jorda Jaume | Apoderado | 17/05/2021 | |
Cejuela Castells Jordi | Apoderado | 17/05/2021 | |
Cuixart Vilamajo Mario | Apoderado | 17/05/2021 | |
Geert Destoop | Apoderado | 17/05/2021 | |
Koen Beernaert | Apoderado | 17/05/2021 | |
Navarro Miguel Pedro | REPR.SUCURS. | 09/05/2012 | 17/05/2021 |
Navarro Miguel Pedro | Apoderado | 17/05/2021 | |
Salcedo Lara Mariano | Apoderado | 17/05/2021 | |
Siles Martin Luis | Apoderado | 17/05/2021 | |
Steven Marits Erven | Apoderado | 17/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERUMO BCT EUROPE NV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 151, S 8, H B 377873, I/A 11 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Apoderado
- Campderros Jorda Jaume
- Cejuela Castells Jordi
- Cuixart Vilamajo Mario
- Geert Destoop
- Koen Beernaert
- Navarro Miguel Pedro
- Navarro Miguel Pedro
- Salcedo Lara Mariano
- Salcedo Lara Mariano
- Siles Martin Luis
- Siles Martin Luis
- Steven Marits Erven
- Suarez Garnelo Ana
- Suarez Tramon Alberto
- Suarez Tramon Alberto
- Torre Saez De Argandoña Purificacion
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 151, S 8, H B 377873, I/A 11 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- TERUMO BCT EUROPE NV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 147, S 8, H B 377873, I/A 10 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION, MODIFICACION DEL EJERCICIO SOCIAL, MODIFICACION EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MATRIZ Y DIMISION Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO EN LAMISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 147, S 8, H B 377873, I/A 10 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 147, S 8, H B 377873, I/A 10 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 147, S 8, H B 377873, I/A 10 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- DIMISON DE DON MICHAEL SEELY EN FECHA 20/10/2008 COMO DIRECTOR EJECUTIVO Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION: DON VICENT GASPAR, DON DAVID PEREZ, DOÑA KATHY MACWILLIAMS Y,DON KOEN BEERNAERT Y TOMA DE RAZON DE LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 146, S 8, H B 377873, I/A 9 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- CAMBIO DE CIF DE LA SUCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40945 , F 146, S 8, H B 377873, I/A 8 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-08
Empresa: CARIDIANBCT EUROPE NV
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08