TERRIERHOUSE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Real, 13
Código Postal 45200
Municipio Illescas
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRIERHOUSE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
CIF B87978706
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Antolin Fernando
VINCULACIONES DE TERRIERHOUSE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRIERHOUSE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Antolin Fernando | Socio Unico | 24/01/2018 | 29/09/2022 |
Gomez Cerezo Maria Del Pilar | Administrador Unico | 24/01/2018 | 29/09/2022 |
Gomez Cerezo Maria Del Pilar | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
ACTOS BORME DE TERRIERHOUSE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
- C/ REAL 13 B (ILLESCAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36907 , F 210, S 8, H M 660221, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36907 , F 210, S 8, H M 660221, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Dirección:C/ EMBAJADORES 105, - LOCAL 6 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/12/17
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:- La intermediación en el compraventa, arrendamiento y cesión de derechos de todo tipo de inmuebles, fincas rústicas y todo tipo de activos inmobiliarios. - La intermediación, comercialización y venta de todo tipo de activos financieros, bancarios, hipotecarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36907 , F 210, S 8, H M 660221, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28