GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TAPA DEL BUXU SL | Socio Unico | 21/01/2010 | |
LA TAPA DEL BUXU SL | Administrador Unico | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
Liquidador
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
Administrador Unico
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 47, S 8, H TO 41397, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-45
Administrador Unico
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36907 , F 210, S 8, H M 660221, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: 4915 CICLON INMUEBLES Y SEGUROS SL
Apoderado
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34845 , F 107, S 8, H M 626704, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Empresa: LA TAPA DEL BUXU SL
Administrador Unico
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27353 , F 190, S 8, H M 492924, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Empresa: LA TAPA DEL BUXU SL
Socio Único
- Gomez Cerezo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27353 , F 190, S 8, H M 492924, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Información de GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CEREZO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos