TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 44
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL
CIF B87351532
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 04/08/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sune Solar Bv
VINCULACIONES DE TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campdera Gutierrez Enrique | Administrador Solidario | 15/07/2016 | 18/01/2017 |
Jimenez Leon Jose Manuel | Administrador Solidario | 15/07/2016 | 18/01/2017 |
Jimenez Leon Jose Manuel | Liquidador | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
Sune Solar Bv | Socio Unico | 11/03/2016 | 18/01/2017 |
Areitio Bereincua Francisco Javier | Administrador Solidario | 11/03/2016 | 15/07/2016 |
Barros Merino Eduardo | Administrador Solidario | 11/03/2016 | 15/07/2016 |
ACTOS BORME DE TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 119, S 8, H M 619534, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 119, S 8, H M 619534, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 119, S 8, H M 619534, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 119, S 8, H M 619534, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 118, S 8, H M 619534, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 118, S 8, H M 619534, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 116, S 8, H M 619534, I/A 1 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 116, S 8, H M 619534, I/A 1 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Dirección:C/ ALCALA 44 3& (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/08/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Código CNAE 66.30./64.20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 116, S 8, H M 619534, I/A 1 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28