BARROS MERINO EDUARDO
Informe ejecutivo de BARROS MERINO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BARROS MERINO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACION CON ENCANTO TOTEMOI SL | Apoderado | 18/07/2024 | |
ARGEN DREAMS SL | Apoderado | 09/07/2024 | |
EFM SOLAR 38 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/06/2024 | |
EFM SOLAR 38 SL | Consejero | 14/06/2024 |
VINCULACIONES DE BARROS MERINO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROS MERINO EDUARDO
Apoderado
- Barros Merino Eduardo
- Paniagua Collado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773154, I/A 4 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ARGEN DREAMS SL
Apoderado
- Barros Merino Eduardo
- Paniagua Collado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 776065, I/A 4 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: EFM SOLAR 38 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barros Merino Eduardo
- Cuenca Pradillo Nicolas
Consejero
- Asensio Gil Iñigo
- Barros Merino Eduardo
- Cuenca Pradillo Nicolas
- Fernandez Alvarez Jorge L
- Prieto Valle Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 790407, I/A 4 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: AELA ENERGIA SL
Cons.Externo
Consejero
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35221 , F 112, S 8, H M 555838, I/A 30 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: AELA ENERGIA SL
Consejero
- Barros Merino Eduardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35221 , F 109, S 8, H M 555838, I/A 25 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Liquidador
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 99, S 8, H M 619532, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Administrador Unico
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 99, S 8, H M 619532, I/A 3 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: TERRAFORM ALISIOS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Francisco Javier
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 108, S 8, H M 619533, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: TERRAFORM EOLONICA HOLDING SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Francisco Javier
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 118, S 8, H M 619534, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Unico
- Barros Merino Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34442 , F 98, S 8, H M 619532, I/A 2 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
VER MAS ACTOS
Información de BARROS MERINO EDUARDO
Mostramos los datos de BARROS MERINO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROS MERINO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos