TERRAE ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRAE ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES SL
CIF B65491417
Capital Social 67595.0 Euros
Fecha de Constitución 24/01/2011
Página Web www.bellaidea.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TERRAE ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRAE ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buixeda Pulido Francesc | REP.ADM.CONC | 10/02/2015 | 10/12/2020 |
EQUIPO CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 10/02/2015 | 10/12/2020 |
Haeffner Gelis Julio | Consejero | 31/03/2014 | 10/12/2020 |
Aran Coll Oriol | Secretario No Consejero | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Bonet Farriol Antoni | Consejero | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Cuadrado Ortiz Carmen | Consejero | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Diaz Cano Martin | Consejero | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Diaz Cuadrado Martin | Presidente | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Diaz Cuadrado Martin | Consejero | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
Diaz Cuadrado Martin | Consejero Delegado | 31/03/2014 | 10/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERRAE ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 36, S 8, H B 403963, I/A 16 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 820/2014, AUTO FIRME DE FECHA 16/11/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 36, S 8, H B 403963, I/A 16 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 36, S 8, H B 403963, I/A 16 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 820/2014, AUTO FIRME DE FECHA 14/05/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 35, S 8, H B 403963, I/A 15 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 34, S 8, H B 403963, I/A 14 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 820/2014, AUTO FIRME DE FECHA 03/11/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 34, S 8, H B 403963, I/A 14 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 34, S 8, H B 403963, I/A 14 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 34, S 8, H B 403963, I/A 14 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- RECTIFICADA LA INS.11 EN CUANTO AL NOMBRAMIENTO POR ERROR DEL CONSEJERO JULIO HAEFFNER GELIS,CUANDO DEBERIA HABERSE NOMBRADO EN SU LUGAR A LA SOCIEDAD "SPUTNIK CAPITAL SL",REPRESENTADA POR EL MENCIONADO SEÑOR JULIO HAEFFNER GELIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 34, S 8, H B 403963, I/A 13 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
- En el BORME no.68/2014 y con referencia 155335 SE CONSIGNO ERRONEAMENTE EL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO JULIO HAEFFNER GELIS,DEBIENDO HABERSE REALIZADO EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO EN FAVOR DE "SPUTNIK CAPITAL SL",NOMBRANDO AL SEÑOR JULIO HAEFFNER GELIS COMO SU REPRESENTANTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43717 , F 33, S 8, H B 403963, I/A 11 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-08