TUNNEL WATERPROOFING SL
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUNNEL WATERPROOFING SL
CIF B65978108
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Fecha de Constitución 18/02/2013
Nombres Anteriores
- FREYR CONSULTING SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TUNNEL WATERPROOFING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUNNEL WATERPROOFING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Moreno Azkue Miren Begoña | Consejero | 03/03/2020 | 20/08/2024 |
Nuñez Lagos Fernando Benito | Secretario | 03/03/2020 | 20/08/2024 |
Nuñez Lagos Fernando Benito | Consejero | 03/03/2020 | 20/08/2024 |
San Miguel Chapuli Juan Gonzalo | Presidente | 03/03/2020 | 20/08/2024 |
San Miguel Chapuli Juan Gonzalo | Consejero | 03/03/2020 | 20/08/2024 |
San Miguel Chapuli Juan Gonzalo | Administrador Unico | 21/02/2013 | 03/03/2020 |
Degtereva Degtereva Nina | Apoderado Solidario | 06/03/2014 | 17/07/2019 |
Nina Subbotina | Apoderado | 14/05/2013 | 17/07/2019 |
ACTOS BORME DE TUNNEL WATERPROOFING SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 433830, I/A 6 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
- LA COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL (CNAE 4613)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
- AV VIA AUGUSTA NUM.15-25 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
- TUNNEL WATERPROOFING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 171, S 8, H B 433830, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 170, S 8, H B 433830, I/A 3 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: FREYR CONSULTING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 170, S 8, H B 433830, I/A 2 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08