TERMATICA RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR CIUDAD TECNOLOGICA VALNALON, CALLE HORNOS AL
Municipio Langreo
Provincia Asturias
Razón Social TERMATICA RENOVABLES SL
CIF B74253444
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TERMATICA RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMATICA RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Caminero Alfonso | Consejero | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Perez Gay Maria Jose | Secretario | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Perez Gay Maria Jose | Consejero | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Perez Gay Maria Jose | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
Piñera Carrocera Abraham | Consejero | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Trogisch Steven | Presidente | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Trogisch Steven | Consejero Delegado | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
Trogisch Steven | Consejero | 23/03/2009 | 12/01/2012 |
ACTOS BORME DE TERMATICA RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 98, S 8, H AS 39697, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 98, S 8, H AS 39697, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 98, S 8, H AS 39697, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 98, S 8, H AS 39697, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 96, S 8, H AS 39697, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-33
Dirección:LUGAR CIUDAD TECNOLOGICA VALNALON, CALLE HORNOS AL (LANGREO)
Comienzo de operaciones:12/02/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRAVENTA, ALQUILER, DISTRIBUCION, DE EQUIPOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE ENERGIAS RENOVABLES Y ACCESORIOS, ASI COMOLA PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO DE LOS MISMOS.LA FORMACION EN LA INSTALACION Y MANEJO DE DICHOS EQUIPOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 96, S 8, H AS 39697, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-33