TROGISCH STEVEN
Informe ejecutivo de TROGISCH STEVEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TROGISCH STEVEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIKA BIOMASA SL | Administrador Solidario | 09/02/2015 | |
PROTECMA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Solidario | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE TROGISCH STEVEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TROGISCH STEVEN
Empresa: RIKA BIOMASA SL
Administrador Solidario
- Martin Caminero Alfonso
- Trogisch Steven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 117, S 8, H VI 15987, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-01
Empresa: RIKA BIOMASA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Caminero Alfonso
- Trogisch Steven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 117, S 8, H VI 15987, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-01
Empresa: RIKA BIOMASA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Caminero Alfonso
- Trogisch Steven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 115, S 8, H VI 15987, I/A 1 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-01
Empresa: PROTECMA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Solidario
- Perez Gay Maria Jose
- Trogisch Steven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 217, S 8, H AS 33574, I/A 2 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-33
Empresa: PROTECMA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Trogisch Steven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 217, S 8, H AS 33574, I/A 2 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-33
Empresa: TERMATICA RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Trogisch Steven
Consejero
- Martin Caminero Alfonso
- Perez Gay Maria Jose
- Piñera Carrocera Abraham
- Trogisch Steven
Presidente
- Trogisch Steven
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 98, S 8, H AS 39697, I/A 2 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-33
Empresa: TERMATICA RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Trogisch Steven
Consejero
- Martin Caminero Alfonso
- Perez Gay Maria Jose
- Piñera Carrocera Abraham
- Trogisch Steven
Presidente
- Trogisch Steven
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 96, S 8, H AS 39697, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-33
Información de TROGISCH STEVEN
Mostramos los datos de TROGISCH STEVEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TROGISCH STEVEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos