TENESOL ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 490
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TENESOL ESPAÑA SL
CIF B65067571
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fecha de Constitución 12/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TENESOL ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TENESOL ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Tort Juan | Liquidador | 03/12/2012 | 03/12/2012 |
Benoit Andre Jean Rolland | REPR.143 RRM | 02/04/2009 | 03/12/2012 |
Benoit Rolland | Apoderado | 31/07/2009 | 03/12/2012 |
Philippe Querbes | Apoderado | 31/07/2009 | 03/12/2012 |
TENESOL SA | Administrador Unico | 02/04/2009 | 03/12/2012 |
Thierry Arrive | Apoderado | 31/07/2009 | 03/12/2012 |
Salvany Marc | Apoderado | 31/07/2009 | 18/04/2011 |
ACTOS BORME DE TENESOL ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 157, S 8, H B 380492, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 157, S 8, H B 380492, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 157, S 8, H B 380492, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 157, S 8, H B 380492, I/A 3 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 154, S 8, H B 380492, I/A 2 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO TENESOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 151, S 8, H B 380492, I/A 1 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 151, S 8, H B 380492, I/A 1 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Dirección:AV DIAGONAL Num.490 P.PP PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/03/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION,DISEÑO,INSTALACION,EXPLOTACION,COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SOLARES Y DE SISTENAS Y GENERADORES FOTOVOLTAICOS UBICADOS EN EL SUELO O EN EL TEJADO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 151, S 8, H B 380492, I/A 1 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08