ALBA TORT JUAN
Informe ejecutivo de ALBA TORT JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ALBA TORT JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPCIONES SEGURAS SL | Administrador Unico | 21/03/2012 | 06/08/2019 |
TENESOL ESPAÑA SL | Liquidador | 03/12/2012 | 03/12/2012 |
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Secretario | 26/07/2012 | |
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/07/2012 | |
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Consejero | 26/07/2012 | |
FAITHFAN SL | REPR.143 RRM | 19/08/2011 | 17/04/2012 |
OPCIONES SEGURAS SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2012 | |
TECHNOJOYBCN SL | Administrador Unico | 08/06/2011 | 29/07/2011 |
SAN CRISPIN SL | Consejero | 26/11/2010 | |
FAMILIA ALBA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/01/2009 | 22/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALBA TORT JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA TORT JUAN
Empresa: TENESOL ESPAÑA SL
Liquidador
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 157, S 8, H B 380492, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Consejero Delegado Mancomunado
- Alba Tort Juan
Consejero
- Alba Tort Juan
Secretario
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35157 , F 84, S 8, H B 262137, I/A 2 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Empresa: FAITHFAN SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42734 , F 45, S 8, H B 415690, I/A 6 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Empresa: OPCIONES SEGURAS SL
Administrador Unico
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31038 , F 30, S 8, H B 184702, I/A 8 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: OPCIONES SEGURAS SL
Administrador Mancomunado
- Alba Tort Juan
- Masso Girona Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31038 , F 30, S 8, H B 184702, I/A 8 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: FAITHFAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42734 , F 37, S 8, H B 415690, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
Empresa: TECHNOJOYBCN SL
Administrador Unico
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42612 , F 47, S 8, H B 411678, I/A 5 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
Empresa: TECHNOJOYBCN SL
Administrador Unico
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42612 , F 42, S 8, H B 411678, I/A 1 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-08
Empresa: SAN CRISPIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alba Tort Juan
- Alba Tort Maria Dolores
- Alba Tort Nuria
- Tort Soler Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30562 , F 137, S 8, H B 58312, I/A 15 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: TORT ALBA SL
Consejero
- Alba Tort Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30139 , F 118, S 8, H B 64154, I/A 11 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-08
VER MAS ACTOS
Información de ALBA TORT JUAN
Mostramos los datos de ALBA TORT JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA TORT JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos