TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barros, 4
Código Postal 33213
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL
CIF B86637386
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 16/01/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Bustelo Varela Jose Carlos
VINCULACIONES DE TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustelo Varela Jose Carlos | Socio Unico | 27/10/2015 | 27/03/2017 |
Muñoz Herrera Neftali | Administrador Mancomunado | 01/02/2016 | 27/03/2017 |
Muñoz Herrera Neftali | Liquidador Mancomunado | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
Rodriguez De La Cruz Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 01/02/2016 | 27/03/2017 |
Rodriguez De La Cruz Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
Bustelo Boullosa Noemi | Administrador Unico | 24/05/2013 | 01/02/2016 |
Mateos Peña Jose | Administrador Unico | 29/01/2013 | 24/05/2013 |
ACTOS BORME DE TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 26, S 8, H AS 46044, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 26, S 8, H AS 46044, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-33
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 26, S 8, H AS 46044, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 26, S 8, H AS 46044, I/A 5 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 25, S 8, H AS 46044, I/A 4 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 25, S 8, H AS 46044, I/A 4 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 25, S 8, H AS 46044, I/A 4 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 25, S 8, H AS 46044, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-33
- C/ BARROS 4 4 C (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 24, S 8, H AS 46044, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 24, S 8, H AS 46044, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-33