BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNIGALVA SL | Liquidador | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
TECNIGALVA SL | Socio Unico | 22/02/2013 | 29/11/2022 |
TECNIGALVA SL | Administrador Unico | 22/02/2013 | 29/11/2022 |
TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL | Socio Unico | 27/10/2015 | 27/03/2017 |
VINCULACIONES DE BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
Empresa: TECNIGALVA SL
Liquidador
- Bustelo Varela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 221, S 8, H AS 44946, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-33
Empresa: TECNIGALVA SL
Administrador Unico
- Bustelo Varela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 221, S 8, H AS 44946, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-33
Empresa: TELVAR PROYECCIONES TECNICAS SL
Socio Único
- Bustelo Varela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 25, S 8, H AS 46044, I/A 3 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-33
Empresa: TECNIGALVA SL
Administrador Unico
- Bustelo Varela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 221, S 8, H AS 44946, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-33
Empresa: TECNIGALVA SL
Socio Único
- Bustelo Varela Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 221, S 8, H AS 44946, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-33
Información de BUSTELO VARELA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de BUSTELO VARELA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTELO VARELA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos